Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2006-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-15 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-14 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Mestervangen 12, 3230 Græsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-15 fjernes Bestyrelse: Finn Ansholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-15 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-15 fjernes Interessenter: NORDTAG A/S, BYGGEFIRMAET AF 2.1.2007 A/S, AKTIESELSKABET AF 18. JANUAR 2010 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2006-03-15 fjernes Navne: KONSORTIET N.H.N. TAGARBEJDER GALGEBAKKEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-13 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-22 tilføjes Bestyrelse: Torgny Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-22 fjernes Bestyrelse: Paolo Mario Zangrando (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mestervangen 12, 3230 Græsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-14 tilføjes Bestyrelse: Paolo Mario Zangrando (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-14 tilføjes Formål: Konsortiets formål er at drive entreprisearbejde og servicearbejde vedrørende tagarbejder i Galgebakken, Albertslund. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-14 tilføjes Interessenter: NORDTAG A/S, BYGGEFIRMAET AF 2.1.2007 A/S, AKTIESELSKABET AF 18. JANUAR 2010 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1997-02-14 tilføjes Navne: KONSORTIET N.H.N. TAGARBEJDER GALGEBAKKEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-14 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-14 tilføjes Tegningsregel: Konsortiet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-14 tilføjes Vedtægter: 1997-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)