Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Kaae Jacobsen | 10.10.2023 | 16.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Kaa Andersen | 10.10.2023 | 16.09.2024 | formand |
Michael Brag | 01.06.2015 | 10.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Gorm Nielsen | 20.09.2011 | 01.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Kim Petersen | 01.02.2008 | 16.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Kaa Andersen | 01.02.2008 | 09.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Gorm Nielsen | 01.02.2008 | 18.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kristian Elkjær-Larsen | 22.05.2006 | 01.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Michael Elkiær Andersen | 08.04.2003 | 01.02.2008 | formand |
Claus Henningsen | 03.09.1992 | 01.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Kristensen | 03.09.1992 | 22.05.2006 | bestyrelsesmedlem |