Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-25 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-24 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-25 fjernes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-25 fjernes Interessenter: KODIF LXVII ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2013-01-25 fjernes Navne: K/S DIFKO LXVII (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-25 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-25 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2004-05-19)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: difko@difko.dk (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2004-05-19)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2001-06-01)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: difko@difko.dk (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2001-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 31, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at lade bygge et skib på Burmeister & Wain Skibsværft A/S og som reder at drive rederivirksomhed med skibet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 tilføjes Vedtægter: 2001-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-20 fjernes Kontaktoplysninger: difko@difko.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: difko@difko.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1988-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 31, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-31 tilføjes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2001-06-01)
Den 1988-12-31 tilføjes Interessenter: KODIF LXVII ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1988-12-31 tilføjes Navne: K/S DIFKO LXVII (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)