Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thøge Hellesøe Dall | 05.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Arnth-Jensen | 05.03.2019 | formand |
Bettina Winther Christensen | 01.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Prasanjit Baruah | 11.05.2016 | 01.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Vad Sørensen | 20.04.2015 | 11.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Engbjerg-Pedersen | 01.04.2008 | 20.04.2015 | bestyrelse |
Willy Overgaard Christiansen | 30.12.1991 | 05.03.2019 | formand |
Jens Arnth-Jensen | 30.12.1991 | 04.03.2019 | bestyrelse |
Bjarne Wiinblad Sørensen | 30.12.1991 | 01.04.2008 | bestyrelse |