Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2004-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-27 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-26 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Osvej 17-19, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-27 fjernes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET DANSK ERHVERVSUDLEJNING/10 ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2004-04-27 fjernes Navne: K/S DANSK ERHVERVSUDLEJNING/10 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-10 fjernes Bestyrelse: Erik Udby Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 tilføjes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 fjernes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og udleje følgende faste ejendomme: Matr.nr. 7 GC Karlslunde By, ejerlejlighederne 5-6-7, beliggende Snedkergangen 4, 2690 Karlslunde, og matr.nr. 124 Holbæk Bygrunde, ejerlejlighed 1, beliggende Smedelundsgade 10, 4300 Holbæk - samt at foretage porteføljeinvesteringer i obligationer andre værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-09 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-09 tilføjes Vedtægter: 1999-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Osvej 17-19, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-01 tilføjes Bestyrelse: Erik Udby Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-01 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET DANSK ERHVERVSUDLEJNING/10 ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1991-05-01 tilføjes Navne: K/S DANSK ERHVERVSUDLEJNING/10 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)