Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-12 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-11 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-12 fjernes Bestyrelse: Alfred Heinrich Doyen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-12 fjernes Interessenter: Per Aarsleff Holding A/S, Ludwig Freytag GmbH & Co Komma, Bohlen & Doyen GmbH (offentliggjort 2001-07-02)
Den 2005-01-12 fjernes Navne: NATURGASKONSORTIET AARSLEFF OG FREYTAG I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@aarsleff.com (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@aarsleff.com (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1995-03-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udførelse af entreprenørarbejde. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Frank Thomsen, Rådmandsvej 10A, 8500 Grenå. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-17 tilføjes Vedtægter: 1995-03-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-03-16 tilføjes Bestyrelse: Alfred Heinrich Doyen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-03-16 tilføjes Interessenter: Per Aarsleff Holding A/S, Ludwig Freytag GmbH & Co Komma, Bohlen & Doyen GmbH (offentliggjort 2001-07-02)
Den 1983-03-16 tilføjes Navne: NATURGASKONSORTIET AARSLEFF OG FREYTAG I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)