Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-03 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-02 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Virumvej 90, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-03 fjernes Bestyrelse: Jens Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-03 fjernes Direktion: Jørgen Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-03 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-03 fjernes Interessenter: LN MUR A/S, LN ENTREPRISE A/S (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2003-02-03 fjernes Navne: A.V. ANDERSEN + CO. I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-03 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-21 tilføjes Bestyrelse: Svend Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 fjernes Bestyrelse: Jørgen Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-08-10 fjernes Bestyrelse: Povl Erik Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-11 tilføjes Bestyrelse: Per Otterstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-31 fjernes Bestyrelse: Flemming Vejgaard Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-20 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-20 fjernes Bestyrelse: Søren Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-14 tilføjes Bestyrelse: Povl Erik Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-14 fjernes Revisor: RHB INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-08 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virumvej 90, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Direktion: Jørgen Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Formål: Interessentskabets formål er at drive murervirksomhed i Hovedstadsregionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-01 tilføjes Interessenter: LN MUR A/S, LN ENTREPRISE A/S (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1987-03-01 tilføjes Navne: A.V. ANDERSEN + CO. I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Revisor: RHB INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Tegningsregel: Interessentskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, bestyrelsens formand i forening med direktøren eller af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Vedtægter: 1987-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)