Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Roel Wittrock Brandt | 10.10.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Henrik Sandberg | 12.05.1998 | 10.10.2016 | direktør |
Rasmus Nielsen | 01.09.1997 | 12.05.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dagmar Warming | 31.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Esben Ørberg | 11.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Erik Thorsen Wiedemann Høst | 12.02.2018 | næstformand |
Erik Sevaldsen | 31.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Erland Porsmose | 10.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lars Nørby Johansen | 10.10.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Kofod | 01.01.2010 | 11.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Nørby Johansen | 01.01.2010 | 09.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Friborg Jensen | 19.06.2003 | 31.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bente Christina Brønnum Scavenius | 19.06.2003 | 10.10.2016 | formand |
Klaus Beyer Nielsen | 19.06.2003 | 10.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Frejo Varder | 19.06.2003 | 01.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Trygve Oluf Wiedemann Høst | 01.09.1997 | 12.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Erling Henry Risager | 01.09.1997 | 01.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Gerd Elsebeth Munck Andersen | 01.09.1997 | 01.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Claus Jesper Nørøxe | 01.09.1997 | 03.07.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jens Andreas Sonne Harild | 01.09.1997 | 19.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jens Erik Sørensen | 01.09.1997 | 19.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Hansaage Bøggild | 01.09.1997 | 24.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Harald Vilmer Kjøller | 01.09.1997 | 01.09.1997 | bestyrelsesmedlem |