Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andreas Utzon-Frank | 19.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Jung | 01.01.2020 | formand |
Marie-Louise Koch | 01.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ellen Hvidt Thelle | 01.10.2015 | 31.12.2019 | formand |
Frederik Busch | 01.09.1993 | 30.03.2020 | bestyrelse |
Thomas Koch | 01.09.1993 | 31.12.2018 | bestyrelse |
Lauritz Nicolai Hvidt | 01.09.1993 | 01.10.2015 | formand |