Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Hommel | 16.12.1975 | 17.02.2005 | direktion |
Poul Bøjer | 16.12.1975 | 30.10.1991 | direktion |
Svend Hans Peter Olsen | 16.12.1975 | 11.10.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Hans Peter Olsen | 16.12.1975 | 11.10.1991 | bestyrelse |
Goenna Veda Olsen | 16.12.1975 | 11.10.1991 | bestyrelse |
Ingeborg Rigmor Hansine Hansen | 16.12.1975 | 11.10.1991 | bestyrelse |