Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Nielsen | 02.09.1983 | 15.12.1992 | direktion |
Carsten Van Bruun Jespersen | 02.09.1983 | 23.07.1991 | direktion |
Bruno Tommy Jensen | 02.09.1983 | 27.06.1991 | direktion |
Poul Bøjer | 02.09.1983 | 20.06.1991 | direktion |
Henning Meyer | 02.09.1983 | 04.06.1991 | direktion |
Kirsten Marie Jensen | 02.09.1983 | 04.06.1991 | direktion |