Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Direktion | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiering, samt anparts- og aktiebesiddelse og anden i forbin-delse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-09 tilføjes Vedtægter: 2014-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-09 fjernes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 fjernes Direktion: Tove Stordal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-28 tilføjes Direktion: Tove Stordal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkevej 12, 9970 Strandby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-09 tilføjes Direktion: Peder Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-09 tilføjes Legale ejere: Peder Johansen (offentliggjort 2015-04-24)
Den 1999-09-09 tilføjes Navne: SET-HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-09 tilføjes Reelle ejere: Peder Johansen (offentliggjort 2017-09-26)
Den 1999-09-09 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-09 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-09 tilføjes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-09 tilføjes Stiftere: Tove Stordal, Peder Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)