Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Virksomhedsform | Legale ejere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-03 tilføjes Bestyrelse: Joen Rosenmeier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-08-21 fjernes Bestyrelse: Jørn William Rosenmeier (bestyrelse) (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-05-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-14 tilføjes Reelle ejere: Jens Rosenmeier (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Bestyrelse: Jaya Birgitte Rosenmeier (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Bestyrelse: Joen Rosenmeier (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer, turarrangerende (offentliggjort 2000-03-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lemchesvej 8, 2900 Hellerup (offentliggjort 2004-12-03)
Den 2004-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 24, 3., 1203 København K (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2004-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsrejsebureau samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-06 tilføjes Vedtægter: 2004-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 24, 3., 1203 København K (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2001-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 55, 1550 København V (offentliggjort 2000-01-26)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-28 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer, turarrangerende (offentliggjort 2000-03-28)
Den 2000-03-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-26 tilføjes Binavne: INTERNATIONAL MEDICAL BOOKING A/S, IMB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 55, 1550 København V (offentliggjort 2000-01-26)
Den 2000-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkesholms Allé 11, 1. tv., 1902 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2000-01-23 tilføjes Bestyrelse: Joen Rosenmeier (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Navne: INTERNATIONAL MARINE BOOKING A/S (offentliggjort 2000-01-26)
Den 2000-01-22 fjernes Navne: INTERNATIONAL MARINE BOOKING ApS (offentliggjort 1999-12-14)
Den 2000-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-01-26)
Den 2000-01-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-14 tilføjes Legale ejere: JERO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-07)
Den 1999-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkesholms Allé 11, 1. tv., 1902 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 1999-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 174, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-13 tilføjes Direktion: Jens Rosenmeier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 tilføjes Navne: INTERNATIONAL MARINE BOOKING ApS (offentliggjort 1999-12-14)
Den 1999-12-12 fjernes Navne: ABN NR. 377 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 174, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Navne: ABN NR. 377 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-23)
Den 1999-10-01 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Stiftere: Advokatfirmat Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)