Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (CVR 12602200) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.10.1999 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kirsten Dorte Madsen | 21.05.2012 | 13.02.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Anette Kehlet Mosbæk | 21.05.2012 | 12.02.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |