Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationspladsen 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-29 fjernes Kontaktoplysninger: au@mindlift.net (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-29 fjernes Navne: UDDIN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-29 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 fjernes Stiftere: Asif Jamal Uddin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 fjernes Direktion: Asif Jamal Uddin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Kontaktoplysninger: au@mindlift.net (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationspladsen 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 195, 2860 Søborg (offentliggjort 2007-05-29)
Den 2010-02-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Døgnkiosker (offentliggjort 2006-12-01)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 195, 2860 Søborg (offentliggjort 2007-05-29)
Den 2007-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nansensgade 19, 1., 1366 København K (offentliggjort 2006-03-31)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nansensgade 19, 1., 1366 København K (offentliggjort 2006-03-31)
Den 2006-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 15, 1620 København V (offentliggjort 2005-01-17)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 15, 1620 København V (offentliggjort 2005-01-17)
Den 2005-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysefjordsgade 4, 1. st., 2300 København S (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-22 tilføjes Direktion: Adnan Jamal Uddin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive en 7-Eleven forretning på franchisebasis. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 tilføjes Vedtægter: 2003-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 tilføjes Hovedbranche: Døgnkiosker (offentliggjort 2006-12-01)
Den 2003-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysefjordsgade 4, 1. st., 2300 København S (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2003-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1., 1058 København K (offentliggjort 2002-09-17)
Den 2003-04-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1., 1058 København K (offentliggjort 2002-09-17)
Den 2002-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysefjordsgade 4, st., 2300 København S (offentliggjort 2001-04-03)
Den 2001-05-20 fjernes Kontaktoplysninger: asif_uddin@hotmail.com (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2001-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysefjordsgade 4, st., 2300 København S (offentliggjort 2001-04-03)
Den 2001-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gullandsgade 8, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: asif_uddin@hotmail.com (offentliggjort 2000-11-14)
Den 1999-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gullandsgade 8, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-18 tilføjes Direktion: Asif Jamal Uddin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-18 tilføjes Navne: UDDIN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-18 tilføjes Stiftere: Asif Jamal Uddin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)