Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 1999-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: TECHEN & CHRISTIANSEN HOLDING A/S. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2017-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HELMER CHRISTIANSEN A/S. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-10-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere aktier og anparter og sædvanlige i forbindelse hermed værende forretningsmæssige dispositioner samt at drive konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabets tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-21 tilføjes Vedtægter: 2013-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snedkergangen 6, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-15)
Den 2013-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmekrogen 10, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-12-02 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2000-06-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmekrogen 10, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmekrogen 10, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-06-22 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2000-06-22)
Den 2000-06-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmekrogen 10, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-20 tilføjes Direktion: Niels Peter Techen Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-20 tilføjes Legale ejere: Niels Peter Techen Nielsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 1999-09-20 tilføjes Navne: NIELS TECHEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-20 tilføjes Reelle ejere: Niels Peter Techen Nielsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 1999-09-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-09-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-20 tilføjes Stiftere: Niels Peter Techen Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)