Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Museumsvej 8, 9940 Læsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2005-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-10 fjernes Navne: EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 2/10-1999 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 fjernes Revisor: DR af 15. august 2016 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 fjernes Stiftere: VICH 4700 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 fjernes Direktion: Ellen Johnna Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2005-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, produktion, investering, herunder i fast ejendom, at drive landbrug samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Revisor: DR af 15. august 2016 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Vedtægter: 2004-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-25 fjernes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 tilføjes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 fjernes Revisor: Larsole Emil Villiam Fliisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Museumsvej 8, 9940 Læsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Museumsvej 8, 9940 Læsø (offentliggjort 2000-07-25)
Den 2000-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Museumsvej 8, 9940 Læsø (offentliggjort 2000-07-25)
Den 2000-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-24 tilføjes Navne: EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 2/10-1999 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-23 fjernes Navne: EJENDOMSAPS AF 2/10-1999 ApS (offentliggjort 1999-12-13)
Den 1999-10-02 tilføjes Direktion: Ellen Johnna Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-02 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-02 tilføjes Navne: EJENDOMSAPS AF 2/10-1999 ApS (offentliggjort 1999-12-13)
Den 1999-10-01 fjernes Navne: VICH-M 5021 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-02 tilføjes Revisor: Larsole Emil Villiam Fliisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-02 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Navne: VICH-M 5021 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Stiftere: VICH 4700 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)