Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pierre Maurice Aflalo | 29.10.2002 | 18.04.2023 | direktør |
Edwin George Shelton | 08.08.2002 | 29.10.2002 | direktør |
Edwin George Shelton | 27.12.1999 | 19.07.2002 | direktør |
Steen Schierbeck | 20.09.1999 | 27.12.1999 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (CVR 20222670) | 27.12.1999 | 20.05.2003 | suppleant |