Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmosevej 10, 8330 Beder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-16 fjernes Navne: SPEDITIONSSELSKABET AF 2. MAJ 2006ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Stiftere: Erik Rasch Larsen, Egon Rasch Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-25 fjernes Direktion: Jens Anker Bøje (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 1999-11-16)
Den 2007-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er transport og handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Vedtægter: 2007-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmosevej 10, 8330 Beder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 5, 6330 Padborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 5, 6330 Padborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 5, 6330 Padborg (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 5, 6330 Padborg (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Esbern Snaresvej 5, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2005-02-24)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-02 tilføjes Navne: SPEDITIONSSELSKABET AF 2. MAJ 2006ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 fjernes Navne: CONTINENT SPEDITION ApS (offentliggjort 2005-02-24)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-07 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 fjernes Revisor: RR Revision v/Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-27 tilføjes Revisor: RR Revision v/Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VINTHER LARSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-01 tilføjes Direktion: Jens Anker Bøje (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-31 fjernes Direktion: Egon Rasch Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbern Snaresvej 5, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2005-02-24)
Den 2005-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Stærevej 14, 9460 Brovst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-23 tilføjes Navne: CONTINENT SPEDITION ApS (offentliggjort 2005-02-24)
Den 2005-02-22 fjernes Navne: ERIK R. LARSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-14 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VINTHER LARSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-05 fjernes Revisor: Michael Georg Vilsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-19 tilføjes Revisor: Michael Georg Vilsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-19 fjernes Revisor: Erik Moesgaard Leth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-16 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 1999-11-16)
Den 1999-11-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-13 fjernes Direktion: Erik Rasch Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stærevej 14, 9460 Brovst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Direktion: Erik Rasch Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Navne: ERIK R. LARSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Revisor: Erik Moesgaard Leth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Stiftere: Erik Rasch Larsen, Egon Rasch Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)