Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Meier Sørensen | 08.04.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Phillip Comerford | 29.12.1999 | 08.04.2019 | direktør |
Jan Louwerens | 29.12.1999 | 18.05.2001 | adm. dir |
Peter Rixon | 29.12.1999 | 18.05.2001 | direktør |
Stuart Hyder | 29.12.1999 | 18.05.2001 | direktør |
Johannes Wagner | 29.12.1999 | 18.05.2001 | direktør |
Stuart William Kinsey | 29.12.1999 | 18.05.2001 | direktør |
Howard Sheppard | 29.12.1999 | 18.05.2001 | direktør |
Kim Madsen | 15.09.1999 | 29.12.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Patrick Ching | 01.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ole Meier Sørensen | 08.04.2019 | formand |
Simon John Owens | 07.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Luis Aguilar Jr | 26.10.2022 | 01.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Helgeland | 07.03.2019 | 26.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Svendsen | 18.07.2018 | 07.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Angly Johansen | 29.05.2015 | 07.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ronald Alvin Wilson | 10.07.2013 | 29.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Susan Justine Silvani | 15.08.2012 | 10.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
Melanie Nicola Abrahams | 01.05.2012 | 18.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Angly Johansen | 31.05.2006 | 20.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Alexander Ashford | 28.08.2004 | 15.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jan Louwerens | 19.06.2001 | 28.08.2004 | bestyrelsesmedlem |
Aage Schuldt-Larsen | 12.01.2001 | 15.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Lars Phillip Comerford | 29.12.1999 | 08.04.2019 | formand |
Stuart William Kinsey | 29.12.1999 | 19.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Peter Rixon | 29.12.1999 | 18.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Stuart Hyder | 29.12.1999 | 18.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Wagner | 29.12.1999 | 18.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Howard Sheppard | 29.12.1999 | 18.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 15.09.1999 | 29.12.1999 | bestyrelsesmedlem |