Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Holland Larsen | 20.12.1999 | 04.04.2006 | direktion |
Kurt Søndergaard | 20.12.1999 | 06.04.2000 | direktion |
Peter Andreas Stakemann | 15.09.1999 | 20.12.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kai Desler | 12.05.2003 | 24.05.2004 | suppleant |