Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolai Nygaard Jørgensen | 22.04.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Nielsen | 20.08.2020 | 22.04.2024 | direktør |
Jens Henrik Jensen | 14.03.2018 | 20.08.2020 | direktør |
Palle Laurits Andersen | 09.11.2009 | 14.03.2018 | direktør |
Leo Harry Nørgaard | 01.01.2003 | 09.11.2009 | direktør |
Claus Stampe Nørgaard | 30.12.1999 | 31.12.2002 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 15.09.1999 | 30.12.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolai Nygaard Jørgensen | 22.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Claus Nielsen | 20.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Frantz Carsten Carstensen Dolberg | 20.08.2020 | formand |
Vagn Drud Hansen | 01.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Hans Clausen | 01.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vagn Larsen | 09.07.2019 | 01.10.2019 | formand |
Bo Tonny Tverskov | 23.05.2018 | 01.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Claus Barrett | 02.01.2017 | 09.07.2019 | formand |
Vagn Larsen | 02.01.2017 | 08.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
John Eric Rath Petersen | 31.05.2016 | 01.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Henrik Jensen | 07.08.2014 | 19.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Claus Barrett | 08.06.2011 | 01.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Larsen | 08.06.2011 | 01.01.2017 | formand |
Ole Nørgaard Andersen | 08.06.2011 | 31.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Palle Laurits Andersen | 09.11.2009 | 23.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Janne Andersen | 09.11.2009 | 08.06.2011 | formand |
Leo Harry Nørgaard | 28.02.2006 | 09.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Inge Stampe Nørgaard | 28.02.2006 | 09.11.2009 | bestyrelsesmedlem |