Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Anpartsselskabet af 07.01.2007 (CVR 30194764) | 15.08.2016 | 09.03.2021 | 100,00% | 100,00 % |
DR af 15. august 2016 ApS (CVR 75938713) | 01.01.2016 | 15.08.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Karl Børge Nielsen | 31.08.2011 | 31.12.2015 | 100,00% | 100,00 % |