Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Snogebækvej 35, 4600 Køge (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Direktion: Dan Brandt Larsen (direktion) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-13 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Legale ejere: DAN LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET DAN LARSEN ApS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Reelle ejere: Dan Brandt Larsen (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Stiftere: DANSK AUTO HI-FI ApS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-12-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2008-12-10 fjernes Hovedbranche: Drift af sportsanlæg (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Drift af sportsanlæg (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre sportsanlæg (offentliggjort 1999-11-04)
Den 2007-11-16 tilføjes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2007-11-16 fjernes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, erhvervsmæssig udlejning heraf samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2004-03-12 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET DAN LARSEN ApS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2004-03-11 fjernes Navne: HOLBÆK GOKART CENTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2004-03-12 tilføjes Vedtægter: 2004-03-12 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2004-01-01 tilføjes Legale ejere: DAN LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2004-01-01 tilføjes Reelle ejere: Dan Brandt Larsen (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2001-05-06 tilføjes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-04 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsanlæg (offentliggjort 1999-11-04)
Den 1999-11-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 1999-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-13)
Den 1999-09-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-16 tilføjes Stiftere: DANSK AUTO HI-FI ApS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 1999-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snogebækvej 35, 4600 Køge (offentliggjort 2021-04-13)
Den 1999-09-13 tilføjes Direktion: Dan Brandt Larsen (direktion) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 1999-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 1999-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-13 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 1999-09-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-13 tilføjes Navne: HOLBÆK GOKART CENTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 1999-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 1999-09-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-13)
Den 1999-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 1999-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)