Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: BIRDSONG ApS. (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2019-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2019-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2019-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2019-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Harhoffs Alle 49, 4100 Ringsted (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2019-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2019-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-10 (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2019-11-08 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2019-11-08 fjernes Legale ejere: Claus Skovgaard Fuglsang (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2019-11-08 fjernes Navne: BIRDSONG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2019-11-08 fjernes Reelle ejere: Claus Skovgaard Fuglsang (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2019-11-08 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2019-11-08 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2019-11-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2019-11-08 fjernes Stiftere: MARES ApS, Claus Skovgaard Fuglsang (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2019-11-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2019-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Claus Skovgaard Fuglsang (direktion) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2018-07-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2013-07-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2013-07-03 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2009-02-13 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2009-02-13 fjernes Revisor: TS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Herretøjsforretninger (offentliggjort 2000-05-10)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harhoffs Alle 49, 4100 Ringsted (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2007-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 9, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-07-10 tilføjes Direktion: Claus Skovgaard Fuglsang (direktion) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2007-07-10 fjernes Direktion: Sam Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2007-07-10 tilføjes Navne: BIRDSONG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2007-07-09 fjernes Navne: BIRDSONG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2007-07-10 tilføjes Vedtægter: 2007-07-10 (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2007-07-10 fjernes Bestyrelse: Claus Skovgaard Fuglsang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-01 tilføjes Legale ejere: Claus Skovgaard Fuglsang (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2007-05-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Skovgaard Fuglsang (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 9, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 9, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-13 tilføjes Revisor: TS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-13 fjernes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 5. DECEMBER 2003 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-20 tilføjes Bestyrelse: Claus Skovgaard Fuglsang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Herretøjsforretninger (offentliggjort 2000-05-10)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 9, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-10 tilføjes Direktion: Sam Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2019-11-30)
Den 1999-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-10 (offentliggjort 2019-11-30)
Den 1999-09-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-11-30)
Den 1999-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-30)
Den 1999-09-10 tilføjes Navne: BIRDSONG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-10 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-11-30)
Den 1999-09-10 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-11-30)
Den 1999-09-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-14)
Den 1999-09-10 tilføjes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 5. DECEMBER 2003 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-10 tilføjes Stiftere: MARES ApS, Claus Skovgaard Fuglsang (offentliggjort 2019-11-30)
Den 1999-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-30)
Den 1999-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-24)