Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Revisor | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Navne | ||||
Stiftere | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2010-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HØRUP HELLSTERN EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2014-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: JYDSK EMBLEM FABRIK A/S. (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-02-26 sletter virksomheden Ejerskaber: JYDSK EMBLEM FABRIK A/S. (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: JYDSK EMBLEM FABRIK A/S. (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JYDSK EMBLEM FABRIK A/S. (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-08 tilføjes Reelle ejere: Mark Stig Hellstern, Hanne Hørup Hellstern (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-02-07 fjernes Reelle ejere: Mark Stig Hellstern, Hanne Hørup Hellstern (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-03-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-03-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-10 tilføjes Legale ejere: Mark Stig Hellstern, Hanne Hørup Hellstern (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-01-09 fjernes Legale ejere: Mark Stig Hellstern, Hanne Hørup Hellstern (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-10 tilføjes Reelle ejere: Mark Stig Hellstern, Hanne Hørup Hellstern (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-01-09 fjernes Reelle ejere: Mark Stig Hellstern (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-17 tilføjes Legale ejere: Mark Stig Hellstern, Hanne Hørup Hellstern (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2015-12-16 fjernes Legale ejere: Mark Stig Hellstern, Hanne Hørup Hellstern (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-17 tilføjes Reelle ejere: Mark Stig Hellstern (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2012-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofienlystvej 6-8, 8340 Malling (offentliggjort 2012-03-29)
Den 2012-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofienlystvej 9, 8340 Malling (offentliggjort 2001-02-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt at drive handel og produktion i ind- og udland. Selskabets formål er endvidere leasing af driftsmidler. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-29 tilføjes Vedtægter: 2010-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Revisor: Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-07-13)
Den 2006-02-20 tilføjes Navne: HØRUP HELLSTERN HOLDING ApS (offentliggjort 2007-02-12)
Den 2006-02-19 fjernes Navne: STIG HELLSTERN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-01-10 tilføjes Legale ejere: Hanne Hørup Hellstern (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2001-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofienlystvej 9, 8340 Malling (offentliggjort 2001-02-08)
Den 2001-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ormslevvej 23-27, 8260 Viby J (offentliggjort 1999-10-26)
Den 2000-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-07-13)
Den 2000-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-26 tilføjes Stiftere: Mark Stig Hellstern (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-26 fjernes Stiftere: Mark Stig Hellstern (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Navne: STIG HELLSTERN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-13 fjernes Navne: STIG HELLESTERN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ormslevvej 23-27, 8260 Viby J (offentliggjort 1999-10-26)
Den 1999-09-01 tilføjes Direktion: Mark Stig Hellstern (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Legale ejere: Mark Stig Hellstern (offentliggjort 2016-03-18)
Den 1999-09-01 tilføjes Navne: STIG HELLESTERN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Stiftere: Mark Stig Hellstern (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)