Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lunden 26, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-20 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-20 fjernes Navne: SCANDIC HUSE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-20 fjernes Omlægningsperiode slut: 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-20 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-20 fjernes Stiftere: Dorthe Malbek (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-21 fjernes Direktion: Mogens Malbek (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 1999-11-17)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunden 26, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 19, 9480 Løkken (offentliggjort 2005-07-28)
Den 2006-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggeri af og handel med fast ejendom og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Vedtægter: 2006-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 19, 9480 Løkken (offentliggjort 2005-07-28)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyrbakken 12, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-23 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ejlif Nielsen og Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-17 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 1999-11-17)
Den 1999-11-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrbakken 12, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-08 tilføjes Direktion: Mogens Malbek (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Navne: SCANDIC HUSE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ejlif Nielsen og Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Stiftere: Dorthe Malbek (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)