Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjelstrupvej 34, 6100 Haderslev (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 24, 6100 Haderslev (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2013-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NORTH TEXAS BOREPROGRAM ApS. (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2014-08-11 sletter virksomheden Ejerskaber: PIG BREEDING INVEST ApS. (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2018-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORTH TEXAS BOREPROGRAM ApS. (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2020-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: madsthuesen@live.com (offentliggjort 2020-09-05)
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer og kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Vedtægter: 2014-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: VIACOUNT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 tilføjes Revisor: VIACOUNT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 fjernes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-05 tilføjes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-05 fjernes Revisor: Sønderjysk Landboforening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Revisor: Sønderjysk Landboforening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 fjernes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 24, 6100 Haderslev (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 24, 6100 Haderslev (offentliggjort 2003-03-12)
Den 2006-02-16 tilføjes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-16 fjernes Revisor: Sønderjysk Landboforening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Revisor: Sønderjysk Landboforening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 fjernes Revisor: Tove Danielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-06 tilføjes Revisor: Tove Danielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 24, 6100 Haderslev (offentliggjort 2003-03-12)
Den 1999-09-08 tilføjes Direktion: Mads Thuesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Legale ejere: Mads Thuesen (offentliggjort 2015-05-28)
Den 1999-09-08 tilføjes Navne: THUESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-08 tilføjes Reelle ejere: Mads Thuesen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 1999-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Stiftere: Mads Thuesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)