Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 5, 8653 Them (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-21 fjernes Direktion: Lars Elgård Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-21 fjernes Kontaktoplysninger: litz@estron.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-21 fjernes Navne: ESTRON HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Revisor: DANSK REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Stiftere: Lars Elgård Nielsen, Allan Sørrig Dodt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: litz@estron.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 5, 8653 Them (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-08 tilføjes Direktion: Lars Elgård Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt virksomhed med handel og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Navne: ESTRON HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Stiftere: Lars Elgård Nielsen, Allan Sørrig Dodt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Vedtægter: 1999-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)