Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Kristian Duus Østergaard | 05.12.2018 | adm. dir |
Anders Duus Østergaard | 05.12.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Duus Østergaard | 05.12.2018 | 31.07.2023 | direktør |
Søren Kristian Duus Østergaard | 08.08.1999 | 24.11.2018 | adm. dir |