Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Hovedbranche | Legale ejere | Direktion | ||||
Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-14 tilføjes Kontaktoplysninger: line@cvbinvest.dk (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-13 fjernes Kontaktoplysninger: kk@thylandergruppen.dk (offentliggjort 2024-06-14)
Den 1999-09-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INVESTERINGSSELSKABET AF 8. MAJ ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lønholtvej 3, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kæmpehøj 5, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 tilføjes Kontaktoplysninger: kk@thylandergruppen.dk (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kæmpehøj 5, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2017-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kæmpehøj 5, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kæmpehøj 5, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2014-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølleparkvej 7, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2014-09-02)
Den 2014-05-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2007-05-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-25 tilføjes Legale ejere: Lisbeth Bæk (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2005-05-25 fjernes Direktion: Asger Bæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-11 tilføjes Direktion: Lisbeth Bæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-22 tilføjes Reelle ejere: Lisbeth Bæk (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2004-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-27 tilføjes Vedtægter: 2004-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølleparkvej 7, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2014-09-02)
Den 1999-09-06 tilføjes Direktion: Asger Bæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 tilføjes Navne: ASGER BÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 tilføjes Stiftere: Asger Bæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)