Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-02-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Pileengen, Køge A/S. (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åtoften 72, 2990 Nivå (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Piniehøj 2, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-11-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2015-11-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2015-11-24 fjernes Revisor: AWA REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2013-06-06 tilføjes Direktion: Marianne Lewis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 fjernes Direktion: David Whitfield Lewis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 tilføjes Legale ejere: Marianne Lewis (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2011-11-08 tilføjes Reelle ejere: Marianne Lewis (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2010-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og formueforvaltning samt anden aktivitet i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-16 tilføjes Vedtægter: 2010-11-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Piniehøj 2, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2016-11-16)
Den 1999-09-03 tilføjes Direktion: David Whitfield Lewis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-03 tilføjes Navne: D.L.D. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-16)
Den 1999-09-03 tilføjes Revisor: AWA REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-11-16)
Den 1999-09-03 tilføjes Stiftere: David Whitfield Lewis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)