Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-17 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-17)
Den 1999-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CLARUS, COMPANY & PARTNERS ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-02-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIKKELSEN & HENNEKE ApS. (offentliggjort 2015-02-13)
Den 2015-03-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SNH Ejendomme ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2017-09-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LML ApS. (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvej 17, 1. tv., 7130 Juelsminde (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Assedrupvej 22, 8300 Odder (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@h.nielsen-aps.dk (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-30 fjernes Kontaktoplysninger: m@h.nielsen-aps.dk (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assedrupvej 22, 8300 Odder (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2019-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Assedrupvej 22, 8300 Odder (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-07-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-01-01 fjernes Revisor: 3 PLUS REVISION ApS (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-21 tilføjes Kontaktoplysninger: m@h.nielsen-aps.dk (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2014-01-20 fjernes Kontaktoplysninger: mh@3g.dk (offentliggjort 2014-01-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Konsulentvirksomhed vedr. hardware (offentliggjort 2007-07-30)
Den 2007-10-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentvirksomhed vedr. hardware (offentliggjort 2007-07-30)
Den 2007-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mh@3g.dk (offentliggjort 2014-01-21)
Den 2007-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, rådgivning og anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt at eje anparter eller aktier i selskaber med førnævnte formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Vedtægter: 2006-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-18 tilføjes Revisor: 3 PLUS REVISION ApS (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2006-01-18 fjernes Revisor: Henning Højby Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assedrupvej 22, 8300 Odder (offentliggjort 2019-03-12)
Den 1999-09-01 tilføjes Binavne: H. - NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Direktion: Michael Nørregaard Henneke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Legale ejere: Michael Nørregaard Henneke (offentliggjort 2015-06-12)
Den 1999-09-01 tilføjes Navne: H. - NIELSEN AF 1. JANUAR 1999 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Nørregaard Henneke (offentliggjort 2017-10-24)
Den 1999-09-01 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-09-01 tilføjes Revisor: Henning Højby Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Stiftere: Michael Nørregaard Henneke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)