Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-29 fjernes Binavne: FARMING SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundvej 24, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-16 fjernes Bestyrelse: Leif Jeppesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-16 fjernes Direktion: Thomas Georgi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-16 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-16 fjernes Kontaktoplysninger: ap@agro-products.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-16 fjernes Navne: AP COMPANY A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-16 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-06 fjernes Bestyrelse: Jørn Martin Bank (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-06 fjernes Direktion: Peter Kaspersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-30 fjernes Bestyrelse: Mogens Dam (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, produktion og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Vedtægter: 2008-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 fjernes Bestyrelse: Claus Bruun Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-10 tilføjes Bestyrelse: Mogens Dam (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-11-01 tilføjes Navne: AP COMPANY A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-31 fjernes Navne: AGRO PRODUCTS A/S (offentliggjort 2002-02-25)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundvej 24, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Brund Strandvej 7, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: ap@agro-products.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-27 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-27 fjernes Revisor: Ivan Refsgaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brund Strandvej 7, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brund Strandvej 7, 8700 Horsens (offentliggjort 1999-11-11)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-19 tilføjes Bestyrelse: Claus Bruun Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-19 fjernes Bestyrelse: Kent Kjærhus Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: ap@agro-products.com (offentliggjort 2002-03-20)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-30 tilføjes Bestyrelse: Kasper Gissel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2002-04-17)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 543.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-17 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2002-04-17)
Den 2002-04-16 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-04-17)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-15 tilføjes Kontaktoplysninger: ap@agro-products.com (offentliggjort 2002-03-20)
Den 2002-02-25 tilføjes Binavne: FARMING SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Bestyrelse: Kent Kjærhus Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Navne: AGRO PRODUCTS A/S (offentliggjort 2002-02-25)
Den 2002-02-06 fjernes Navne: AP STALDBYG ApS (offentliggjort 1999-11-11)
Den 2002-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brund Strandvej 7, 8700 Horsens (offentliggjort 1999-11-11)
Den 1999-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-22 tilføjes Direktion: Peter Kaspersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-22 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-22 tilføjes Navne: AP STALDBYG ApS (offentliggjort 1999-11-11)
Den 1999-10-21 fjernes Navne: PBH 27.012 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-22 tilføjes Revisor: Ivan Refsgaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-22 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-04-17)
Den 1999-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Navne: PBH 27.012 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)