Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ingerlise Søs Riemer | 16.12.2020 | 08.09.2022 | direktør |
Arne Kaae | 28.06.1999 | 16.12.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Kaae | 28.06.1999 | 20.02.2002 | bestyrelsesmedlem |
Claus Henrik Christiansen | 28.06.1999 | 20.02.2002 | bestyrelsesmedlem |
Lars Hellerung Christiansen | 28.06.1999 | 20.02.2002 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Georg Bohr | 28.06.1999 | 20.02.2002 | bestyrelsesmedlem |