Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-06 tilføjes Kontaktoplysninger: bo@bojepedersen.dk (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-05 fjernes Kontaktoplysninger: ab@advokathuset-slagelse.dk (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2012-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lægehuset 39-41 ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2012-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LÆGEHUSET SDR. STATIONSVEJ 39 ApS. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-02-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Løvegade 68-70 ApS. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2024-01-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 79, 1. 2., 1401 København K (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 7, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-02-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 7, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2020-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 53, 4. th., 1264 København K (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Kontaktoplysninger: ab@advokathuset-slagelse.dk (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 53, 4. th., 1264 København K (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 53, 4. th., 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 53, 4. th., 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 53, 4. th., 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 53, 4. th., 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2017-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 8, 4., 1302 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 8, 4., 1302 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 7, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 7, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2014-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Alhøjvænget 51, 4220 Korsør (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2014-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje og administrere fast ejendom samt at foretage investering og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-10-20 tilføjes Vedtægter: 2014-10-20 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-02-21 fjernes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-11 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-12-11 fjernes Revisor: ND Revision Slagelse Registreret Revisionsaktie- selskab (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2010-10-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2010-10-01 tilføjes Legale ejere: JUVIHO ApS, CEHO ApS, BØJE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2010-10-01 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Emilie Vangkilde, Juliane Viktoria Pedersen, Bo Bøje Pedersen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2010-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2004-07-16)
Den 2007-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alhøjvænget 51, 4220 Korsør (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2007-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2001-08-22)
Den 2006-11-01 tilføjes Revisor: ND Revision Slagelse Registreret Revisionsaktie- selskab (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-11-01 fjernes Revisor: EJENDOMMEN FELDSKOVVEJ 9 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-04-02 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2004-07-16)
Den 2004-04-01 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2001-09-04)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2001-08-22)
Den 2001-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 10, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2001-09-04)
Den 2001-04-30 fjernes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2001-09-04)
Den 1999-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 10, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Bo Bøje Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1999-07-01 tilføjes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2001-09-04)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1999-07-01 tilføjes Navne: BØJE EJENDOM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1999-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1999-07-01 tilføjes Revisor: EJENDOMMEN FELDSKOVVEJ 9 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1999-07-01 tilføjes Stiftere: Bo Bøje Pedersen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)