Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 106, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-15 fjernes Bestyrelse: Tomas Hostrup-Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-15 fjernes Direktion: Rasmus Peter Thorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-15 fjernes Navne: COSMO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-15 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-15 fjernes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-15 fjernes Stiftere: Tomas Hostrup-Larsen, Rasmus Peter Thorsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-15 tilføjes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 fjernes Revisor: FRANK MØLLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 tilføjes Vedtægter: 2001-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 106, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Bestyrelse: Tomas Hostrup-Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Direktion: Rasmus Peter Thorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Navne: COSMO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Revisor: FRANK MØLLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Stiftere: Tomas Hostrup-Larsen, Rasmus Peter Thorsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)