Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2017-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørdrumvej 9, 8220 Brabrand (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-29 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-05-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-05-30 fjernes Legale ejere: Lone Sloth Jørgensen, Jan Sloth Jørgensen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-05-30 fjernes Navne: L & J HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-05-30 fjernes Stiftere: Lone Sloth Jørgensen, Jan Sloth Jørgensen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-10-13 fjernes Direktion: Jan Sloth Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-10-13 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2014-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørdrumvej 9, 8220 Brabrand (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2014-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgebakken 2, 8462 Harlev J (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-10-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2014-10-01 fjernes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-29 tilføjes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-29 fjernes Revisor: Erik Hebsgaard Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgebakken 2, 8462 Harlev J (offentliggjort 2014-11-12)
Den 1999-07-29 tilføjes Direktion: Jan Sloth Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-10-13)
Den 1999-07-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter som anlægsinvestering. (offentliggjort 2017-09-25)
Den 1999-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 1999-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-29 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 1999-07-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 1999-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-25)
Den 1999-07-29 tilføjes Legale ejere: Lone Sloth Jørgensen, Jan Sloth Jørgensen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 1999-07-29 tilføjes Navne: L & J HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-25)
Den 1999-07-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 1999-07-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 1999-07-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-25)
Den 1999-07-29 tilføjes Revisor: Erik Hebsgaard Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-29 tilføjes Stiftere: Lone Sloth Jørgensen, Jan Sloth Jørgensen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 1999-07-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1999-07-29 tilføjes Vedtægter: 1999-07-29 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 1999-07-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 1999-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2001-03-26 sletter virksomheden Ejerskaber: L & J EJENDOMSSELSKAB ApS. (offentliggjort 2017-05-31)