Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Skagen 17, 9990 Skagen (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Direktion: Tage Lindsted Engsig (direktør) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-08-09 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Legale ejere: Tage Lindsted Engsig (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Navne: TPT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-06-30 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Reelle ejere: Tage Lindsted Engsig (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Stiftere: Tage Lindsted Engsig (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-08-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Skagen 17, 9990 Skagen (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Solsortevej 43, 9982 Ålbæk (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2019-11-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-07-01 tilføjes Vedtægter: 2014-07-01 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-11-30 fjernes Revisor: Benny Winther Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-06-30 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsortevej 43, 9982 Ålbæk (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Solsortevej 43, 9982 Ålbæk (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2005-11-01 tilføjes Navne: TPT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2005-10-31 fjernes Navne: ENGSIG HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsortevej 43, 9982 Ålbæk (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2003-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Solsortevej 35, 9982 Ålbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsortevej 35, 9982 Ålbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-09 tilføjes Direktion: Tage Lindsted Engsig (direktør) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1999-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1999-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-08-09 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1999-08-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1999-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1999-08-09 tilføjes Legale ejere: Tage Lindsted Engsig (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1999-08-09 tilføjes Navne: ENGSIG HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-09 tilføjes Reelle ejere: Tage Lindsted Engsig (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1999-08-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1999-08-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1999-08-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1999-08-09 tilføjes Revisor: Benny Winther Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-09 tilføjes Stiftere: Tage Lindsted Engsig (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1999-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1999-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-12)