Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Dyregaard | 19.02.2006 | 31.03.2022 | direktør |
Mette Dyregaard | 06.10.2000 | 19.02.2006 | direktør |
Torben Eklund | 11.08.1999 | 20.09.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Let | 01.08.2003 | 19.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
Michael Dyregaard | 20.09.2000 | 31.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mette Dyregaard | 01.11.1999 | 19.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
Henning Wang Pedersen | 11.08.1999 | 01.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Torben Eklund | 11.08.1999 | 20.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Michael Dyregaard | 11.08.1999 | 01.11.1999 | bestyrelsesmedlem |