Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | Dekret | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kometvej 8, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-03-31 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-10 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Kontaktoplysninger: lnh@m-comp.dk (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Legale ejere: Lars Thomas Nordberg-Hansen (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Navne: NORDBERG ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-04-01 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Reelle ejere: Lars Thomas Nordberg-Hansen (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Stiftere: Lars Thomas Nordberg-Hansen (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2006-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: M-COMP A/S. (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2006-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: MOSETOFTEN 20 ApS. (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-09-05 sletter virksomheden Ejerskaber: M-COMP A/S. (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M-COMP A/S. (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 Statstidende Dekret
Den 2020-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-16 fjernes Direktion: Lars Thomas Nordberg-Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-10-16 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2019-11-27 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2019-11-27 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kometvej 8, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2018-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kometvej 8, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kometvej 8, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosetoften 20, 8722 Hedensted (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-23 tilføjes Kontaktoplysninger: lnh@m-comp.dk (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosetoften 20, 8722 Hedensted (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2016-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hecovej 6, 8722 Hedensted (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-03-29 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-29 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-09-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-09-01 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2009-05-27 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2009-05-27 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hecovej 6, 8722 Hedensted (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2008-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosetoften 20, 8722 Hedensted (offentliggjort 2007-01-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 1999-11-30)
Den 2007-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosetoften 20, 8722 Hedensted (offentliggjort 2007-01-26)
Den 2007-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Høegh Guldbergs Gade 3, 1. th., 8700 Horsens (offentliggjort 2005-12-06)
Den 2007-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, handel samt finansiering (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2007-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2007-01-25 tilføjes Vedtægter: 2007-01-25 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2005-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høegh Guldbergs Gade 3, 1. th., 8700 Horsens (offentliggjort 2005-12-06)
Den 2005-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Banemarksvej 50 e., 2605 Brøndby (offentliggjort 2005-02-25)
Den 2005-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banemarksvej 50 e., 2605 Brøndby (offentliggjort 2005-02-25)
Den 2005-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Banemarksvej 50 a., 2605 Brøndby (offentliggjort 2001-05-29)
Den 2001-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banemarksvej 50 a., 2605 Brøndby (offentliggjort 2001-05-29)
Den 2001-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Banemarksvej 50 b., 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2000-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-04-01 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 1999-11-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 1999-11-30)
Den 1999-11-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banemarksvej 50 b., 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-10 tilføjes Direktion: Lars Thomas Nordberg-Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-03-31 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 1999-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-10 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 1999-06-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 1999-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-30)
Den 1999-06-10 tilføjes Legale ejere: Lars Thomas Nordberg-Hansen (offentliggjort 2022-08-30)
Den 1999-06-10 tilføjes Navne: NORDBERG ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 1999-06-10 tilføjes Reelle ejere: Lars Thomas Nordberg-Hansen (offentliggjort 2022-08-30)
Den 1999-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 1999-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 1999-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-30)
Den 1999-06-10 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-10 tilføjes Stiftere: Lars Thomas Nordberg-Hansen (offentliggjort 2022-08-30)
Den 1999-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 1999-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)