Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 69, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-31 fjernes Navne: SINCROSOFT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-31 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-31 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-31 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 fjernes Direktion: Chairman Pietro Borradori (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 69, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2002-09-30)
Den 2004-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiel virksomhed, herunder erhvervelse og besiddelse af kapitalandele som holdingselskab i danske og udenlandske selskaber, samt anden tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 tilføjes Vedtægter: 2004-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 fjernes Direktion: David Logan Hill (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2002-09-30)
Den 2002-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 122, 2100 København Ø (offentliggjort 1999-11-26)
Den 2002-09-30 tilføjes Direktion: David Logan Hill (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 fjernes Direktion: Edwin George Shelton (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-19 tilføjes Direktion: Scott Campbell Macaw (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 fjernes Direktion: Jesper Kilbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Direktion: Jesper Kilbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-21 fjernes Direktion: Clive Martin Baxter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 157.890,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 122, 2100 København Ø (offentliggjort 1999-11-26)
Den 1999-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-17 tilføjes Direktion: Clive Martin Baxter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-17 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-17 tilføjes Navne: SINCROSOFT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-16 fjernes Navne: SCSK 2768 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-17 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Navne: SCSK 2768 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)