Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Skolevej 5, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-12 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-12 fjernes Navne: SIT'N SLEEP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-12 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-27 fjernes Direktion: Vagn Kurt Ludvig Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-27 fjernes Revisor: Flemming Bølling Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Skolevej 5, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Løvstræde 8, 1152 København K (offentliggjort 2000-04-04)
Den 2003-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive møbelforretning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-13 tilføjes Vedtægter: 2003-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-31 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-19 tilføjes Direktion: Vagn Kurt Ludvig Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-19 fjernes Direktion: Pia Flügel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvstræde 8, 1152 København K (offentliggjort 2000-04-04)
Den 2000-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-20 tilføjes Direktion: Pia Flügel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-20 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-20 tilføjes Navne: SIT'N SLEEP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-19 fjernes Navne: VICH 5891 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-20 tilføjes Revisor: Flemming Bølling Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-20 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Navne: VICH 5891 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)