Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedøstervej 64, 2620 Albertslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-06 fjernes Direktion: Kim John Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-06 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-06 fjernes Navne: INDEX HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-06 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-06 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedøstervej 64, 2620 Albertslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 14, 1123 København K (offentliggjort 2000-02-25)
Den 2000-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 14, 1123 København K (offentliggjort 2000-02-25)
Den 2000-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-14 tilføjes Direktion: Kim John Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-14 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-14 tilføjes Navne: INDEX HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-13 fjernes Navne: VICH 5880 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-14 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-14 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-14 tilføjes Vedtægter: 2000-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Navne: VICH 5880 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)