Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 5, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-29 fjernes Navne: LSL DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-14 fjernes Direktion: Lars Rendtorff Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 fjernes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 5, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Mejerivej 14 th., 3050 Humlebæk (offentliggjort 2005-11-29)
Den 2006-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-03 tilføjes Vedtægter: 2006-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Mejerivej 14 th., 3050 Humlebæk (offentliggjort 2005-11-29)
Den 2005-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåbærhaven 4, 3. th., 2980 Kokkedal (offentliggjort 2003-04-16)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåbærhaven 4, 3. th., 2980 Kokkedal (offentliggjort 2003-04-16)
Den 2003-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Toravej 7, 2400 København NV (offentliggjort 1999-12-28)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 1999-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toravej 7, 2400 København NV (offentliggjort 1999-12-28)
Den 1999-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-08 tilføjes Direktion: Lars Rendtorff Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-08 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-08 tilføjes Navne: LSL DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-07 fjernes Navne: VICH 5867 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-08 tilføjes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-08 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Navne: VICH 5867 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)