Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjerting Strandvej 30, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Læssevejen 10, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-06 tilføjes Vedtægter: 2024-02-06 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-06 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2014-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LANI FISK ApS. (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2016-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Fish A/S. (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-18 tilføjes Legale ejere: Lars Nielsen, Jane Nielsen (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-17 fjernes Legale ejere: Lars Nielsen (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-18 tilføjes Reelle ejere: Lars Nielsen, Jane Nielsen (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-17 fjernes Reelle ejere: Lars Nielsen (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssevejen 10, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2019-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Læssevejen 10, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssevejen 10, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2016-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Læssevejen 10, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: Lars Nielsen (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Nielsen (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-06-27)
Den 2001-03-07 fjernes Revisor: TEAM-ES REVISION REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssevejen 10, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2016-06-24)
Den 1999-05-26 tilføjes Direktion: Lars Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt formueanbringelse i aktier, anparter m.v. efter direktionens nærmere bestemmelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-06-27)
Den 1999-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Navne: LN HOLDING. ESBJERG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-15)
Den 1999-05-26 tilføjes Revisor: TEAM-ES REVISION REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Stiftere: Lars Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Vedtægter: 1999-05-26 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 1999-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)