Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Bjerke Jensen | 02.01.2008 | 20.08.2008 | direktion |
Peter Møller Nielsen | 21.05.1999 | 02.01.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Kreiberg Larsen | 02.01.2008 | 20.08.2008 | bestyrelse |
Henrik Bjerke Jensen | 02.01.2008 | 20.08.2008 | bestyrelse |
Maarten van Engeland | 02.01.2008 | 20.08.2008 | formand |
Peter Møller Nielsen | 12.02.2004 | 02.01.2008 | bestyrelse |
Jytte Nielsen | 12.02.2004 | 02.01.2008 | bestyrelse |
Rasmus Thostrup Møller | 12.02.2004 | 02.01.2008 | bestyrelse |
Lasse Møller Nielsen | 12.02.2004 | 02.01.2008 | bestyrelse |
Henrik Møller Mellergaard | 12.02.2004 | 02.01.2008 | bestyrelse |