Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2004-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TØMRERMESTER PER VAABEN, VEJLE ApS. (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TØMRERMESTER PER VAABEN, VEJLE ApS. (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-04-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tømrerfirmaet J.O. og Vaaben ApS. (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2023-08-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2023-03-17 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2020-09-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-10-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-23 tilføjes Reelle ejere: Per Sønderlund Vaaben (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel (offentliggjort 2001-01-31)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2002-04-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel (offentliggjort 2001-01-31)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-13 tilføjes Direktion: Per Sønderlund Vaaben (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter i Tømrermester Per Vaaben ApS, investering, udlejning samt køb og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-13 tilføjes Legale ejere: Per Sønderlund Vaaben (offentliggjort 2015-06-17)
Den 1999-08-13 tilføjes Navne: PER VAABEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-13 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-13 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-08-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-13 tilføjes Stiftere: Per Sønderlund Vaaben (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-13 tilføjes Vedtægter: 1999-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)