Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Kapital | Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-01-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2016-01-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2016-01-04 tilføjes Vedtægter: 2016-01-04 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2016-01-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-10 tilføjes Legale ejere: Lars Krog, Gert Krogh Nielsen (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2010-01-10 tilføjes Reelle ejere: Lars Krog (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (offentliggjort 2000-06-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marktoften 4, 3660 Stenløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Marktoften 4, 3660 Stenløse (offentliggjort 2001-07-19)
Den 2001-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og forskning samt handel, industri og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 tilføjes Vedtægter: 2001-09-27 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2001-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marktoften 4, 3660 Stenløse (offentliggjort 2001-07-19)
Den 2001-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Marktoften 4, 3660 Stenløse (offentliggjort 2000-07-24)
Den 2001-03-20 tilføjes Direktion: Lars Krog (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marktoften 4, 3660 Stenløse (offentliggjort 2000-07-24)
Den 2000-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-26 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (offentliggjort 2000-06-26)
Den 2000-06-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-24 tilføjes Direktion: Gert Krogh Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-24 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-24 tilføjes Navne: GK MILJØ UDVIKLING ApS (offentliggjort 1999-12-02)
Den 1999-11-23 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 5003 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-06)
Den 1999-11-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 5003 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-06)
Den 1999-08-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)