Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 25 l., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-30 fjernes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-30 fjernes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-30 fjernes Kontaktoplysninger: info-europe@infomap.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-30 fjernes Navne: ApS INFORMATION MAPPING EUROPE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 fjernes Bestyrelse: Douglas Warren Gorman (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 25 l., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 30 l., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kursus- og konsulentvirksomhed samt handel med hertil knyttede softwareprodukter og softwareservices (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 tilføjes Vedtægter: 2008-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-14 tilføjes Bestyrelse: Deborah Andrews Kenny (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-14 fjernes Bestyrelse: Steffen Richard Frederiksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 30 l., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 30 l., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2006-11-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info-europe@infomap.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 30 l., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2000-01-31)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-01 fjernes Direktion: Steffen Richard Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-05 tilføjes Bestyrelse: William James Ferguson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Bestyrelse: Michael E Hanson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2000-01-11)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-11 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2000-01-11)
Den 2000-01-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2000-01-31)
Den 1999-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-13 tilføjes Bestyrelse: Michael E Hanson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 tilføjes Direktion: Steffen Richard Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 tilføjes Navne: ApS INFORMATION MAPPING EUROPE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-12 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2128 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2128 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)